||
浙江大学校长林建华任北京大学校长。
清华大学校长陈吉宁任环保部党组书记。
中国科技大学校长侯建国院士任科技部副部长。
---------------------------------------------------------
浙江大学校长,继任者(吴朝晖、宋永华、...)?
清华大学校长,继任者(邱勇院士、龚克、...)?
中国科技大学校长,继任者(王恩哥院士、...)?
2006年张杰院士任上海交通大学校长。
2006年陈骏院士任南京大学校长(1986年至今在南大)
2014年周玉院士任哈尔滨工业大学校长(1978年至今在哈工大)
2014年中山大学校长许宁生院士任复旦大学校长
2014年哈尔滨工业大学校长王树国任西安交通大学校长
2015年林建华任北京大学校长(1978至2010在北大)
-------------------------------------------------------
此前
2015华中科技大学常务副校长罗俊院士任中山大学校长
2015北京大学副校长陈十一院士南方科技大学校长
中山大学校长许宁生院士任复旦大学校长
哈尔滨工业大学校长王树国任西安交通大学校长
东北大学校长丁烈云任华中科技大学校长(2000年05月—2003年06月,华中科技大学副校长)
竺公说:“大学教育的目标,决不仅是造就多少专家如工程师医生之类,而尤在乎养成公忠坚毅,能担当大任,主持风会,转移国运的领导人才。”
今天,小编为大家介绍浙大毕业的大学校长们:
(名录有疏漏,请校友们跟帖补充。)
劳乃宣 浙江大学堂(浙大前身)监督。北京大学校长(1911.12-1912.2)。
何燮侯 求是书院(浙大前身)学生。北京大学校长(1912.11- )。
胡仁源 浙大工学院教授。北京大学校长(1914-1918)。
陈大齐 浙江高等学校(浙大前身)校长。北京大学校长(1929.1 -1929.8 ) 。
蒋梦麟 浙江高等学堂(浙大前身)学生。国立第三中山大学(浙江大学)校长。北京大学校长 (1930.12-1945.10)。
马寅初 1950年至1951年任浙大校长。北京大学校长(1951.9 -1960.3 )。
张乃燕 浙江大学教授。国立中央大学校长(1927.1 -1930.10 )。
顾毓琇 浙江大学电机系主任。国立中央大学校长(1929.1 -1929.8 )。
钱钟韩 1937-1945年任浙大机械系教授。东南大学校长(1980.11-1983.11)。
苏步青 1931-1952受聘于浙江大学数学系。复旦大学校长(1978.4-1983.3)。
程孝刚 浙江大学机械系系主任。国立交通大学校长(1947—1948)。
范绪箕 浙江大学航空工程系主任。上海交通大学校长(1980 -1984)。
常书鸿 1925年任省立工业专科学校美术教员,1926年,学校转为浙江大学工业学院,任本科美术教员。兰州艺术学院院长(1959-)。
谷超豪 1948年毕业于浙江大学数学系。中国科学技术大学校长(1988.2—1993.7)。
黄文虎 (1945-1949)在浙江大学电机系学习。哈尔滨工业大学校长(1983-1985)。
滕维藻 1942年毕业于浙江大学农业经济系。南开大学校长(1981.10-1986.1 )。
黄达人 1981年浙江大学数学系研究生毕业。中山大学校长(1999.9 - )。
巴德年 浙江大学医学院院长。中国医学科学院院长和中国协和医科大学校长(1992-2002)。
丁仲礼 1982年7月毕业于浙江大学地质系。中国科学院大学校长(2014.4-至今)。
陈十一 1981年12月毕业于浙江大学力学系。南方科技大学校长(2015.1至今)。
徐扬生 于1982年和1984年分别取得浙江大学学士及硕士学位。香港中文大学首任校长(2013.7至今)。
朱秀林 1982年毕业于浙江大学化工系,1985和1987年在浙江大学化工系高分子化工专业先后获硕士和博士学位。苏州大学校长(2006.6-)。
陈叔平 浙江大学1981级数学系硕士校友,贵州大学校长(2002-2012)。
郑强 浙江大学1978级化学系校友,贵州大学校长(2012-至今)。
叶高翔 1978级物理系校友,杭州师范大学校长(2009.10-2013.6),浙江科技学院院长(2013.6-至今)。
吴锋民 1982级物理系校友,浙江师范大学校长(2008.12--2014.7)。
张育林 1988年获浙江大学工学博士学位。中国人民解放军国防科技大学校长(2008.7-)。
朱鹤孙 1953年浙江大学化工系硕士。北京理工大学校长(1984.09-1993.02)。
钱令希 浙江大学土木系系主任。大连理工大学校长(1981-1985)。
朱正华 1944年毕业于浙江大学化工系。华东理工大学校长(朱正华1982.11-1985.9)。
刘盛纲 1953年就读于浙江大学电机系。电子科技大学校长(1986-2001.04)。
孟宪承 曾任浙江大学文学院院长。华东师范大学校长(1952.1-1966)。
袁运开 1951年毕业于浙江大学物理系。华东师范大学校长(1984.7-1992.12)。
季文美 1928年就读于浙江大学附属高工电机科。西北工大校长(1982~1984)
胡仁源 浙大工学院教授。北京交通大学(1924-1926)。
冯瓒纲 浙大物理48届,南京理工大学校长(当时名为华东工学院)。
林祥棣 1956年浙江大学机械系光学仪器专业毕业。西南科技大学校长(2000-2004)。
汪厚植 1959年9月~1964年7月在浙江大学化工系学习。武汉冶金科技大学校长(1995-2001)。
雒秋江,1978级畜牧专业校友,现为新疆农业大学校长。
竺苗龙 1966年毕业于浙江大学数学力学系。青岛大学校长(1985-1997)、名誉校长。
颜威利 1958毕业于浙江大学,河北工业大学校长(1994-2002)。
韦一良 武汉纺织大学(原武汉科技学院)校长(2009.8-)。
李平 1995年获浙江大学工业自动化专业博士学位。辽宁石油化工大学校长(2004-2013)。
王成玖 1963年毕业于浙江大学。鞍山科技大学校长(1991-2002)。
何福照 1942年毕业于浙江大学土木系。长沙交通学院院长。
安毅夫 1946年浙江大学机械系毕业,贵州民族学院院长(1981-1989)。
张立彬 1982年毕业于浙江农业大学,1985年获农业工程专业硕士学位。浙江工业大学校长(2005-至今)。
朱兆祥 1944年毕业于浙江大学土木工程系。宁波大学校长(1985—1988)。
聂秋华,1954年8月出生,浙江大学1978级光电信息工程学系校友,宁波大学校长(2005.7-2014.6)
胡璋剑,1986级基础数学硕士专业校友,湖州师范学院院长(2003-至今)。
徐辉,1978级学校教育学专业校友,浙江师范大学校长(1999.3-2006.9)。
费君清,1978级汉语言文学专业校友,绍兴文理学院院长(1999.08--2005.03)。
赵匀 1993年起在浙江农业大学任教。浙江理工大学校长(1999-2004)。
蔡袁强 温州大学校长(2008-)。
吴锋民 1986年7月杭州大学物理系物理专业毕业。浙江师范大学校长(2008.12至今)。
林建忠 浙江大学教授。中国计量学院院长(2010.9-至今)。
来茂德 1977级临床医学专业校友,中国药科大学校长(2013.1--至今)
蒋建清 1979级材料科学与工程学系校友,南京信息工程大学校长(2014.5--至今)
薛安克 1997年获浙江大学自动化专业工学博士学位。杭州电子科技大学校长(2003.6 至今)。
罗宗洛 1940-1949任浙大生物系教授。台湾大学校长(1946-1949)。
顾毓琇 浙江大学电机系主任。国立政治大学校长(1947-1949)。
陈大齐 浙江高等学校(浙大前身)校长。台湾政治大学校长(1949-)。
张其昀 浙江大学文学院院长。台湾中国文化大学首任校长。
李天庆 1946年毕业于浙江大学物理系,澳门大学校长(1992-1994)。
扶名福,男,1953年12月生,江西南康人。1974年10月加入中国共产党,1972年2月参加工作,浙江大学力学系固体力学专业毕业,研究生学历,硕士,教授,博士生导师。曾任南昌工程学院校长(2008-2013),党委副书记。2014年接任江西工程学院院长。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-9-28 09:16
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社